Okan Acar
フリーエージェント22 年
2002/06/27
トルコ
出身国
ポジション
プライマリー
midfielder
所属クラブ遍歴
クラブチーム
シーズン
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
Eskişehir Demirspor Spor Kulübü2023年10月 - たった今 20 4 | ||
Taç Spor Kulübü2023年10月 - 2023年10月 | ||
Fatsa Belediyesi Spor Kulübü (レンタル移籍)2021年8月 - 2021年12月 2 0 | ||
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
Kayseri Spor Kulübü Under 192021年3月 - 2021年6月 10 0 | ||
Eskişehirspor Kulübü Under 192018年8月 - 2019年9月 |
- 試合
- ゴール数