Manuel Takacs
LASK Juniors OÖ
38 年
1986/01/01
オーストリア
出身国
所属クラブ遍歴
コーチ | ||
---|---|---|
FK Austria Wien Under 182022年7月 - たった今 | ||
AKA LASK Juniors OÖ Under 182021年1月 - 2021年6月 | ||
シニアグラブ所属歴 | ||
SV Klöcher Bau Oberwart2012年7月 - 2015年6月 52 4 | ||
49 3 |
- 試合
- ゴール数
コーチ | ||
---|---|---|
FK Austria Wien Under 182022年7月 - たった今 | ||
AKA LASK Juniors OÖ Under 182021年1月 - 2021年6月 | ||
シニアグラブ所属歴 | ||
SV Klöcher Bau Oberwart2012年7月 - 2015年6月 52 4 | ||
49 3 |