Savvas Pantelidis
59 年
1965/04/07
ギリシャ
出身国
所属クラブ遍歴
コーチ |
---|
Iraklis Thessaloniki FC2016年11月 - 2017年6月 |
PAE Olympiakos Volos2013年1月 - 2013年4月 |
Panthrakikos FC2011年7月 - 2012年10月 |
PAE Ethnikos Piraeus FC2010年11月 - 2011年7月 |
- 試合
- ゴール数
コーチ |
---|
Iraklis Thessaloniki FC2016年11月 - 2017年6月 |
PAE Olympiakos Volos2013年1月 - 2013年4月 |
Panthrakikos FC2011年7月 - 2012年10月 |
PAE Ethnikos Piraeus FC2010年11月 - 2011年7月 |