Taha Ayan
フリーエージェント26 年
1998/08/11
左
利き足
トルコ
出身国
ポジション
プライマリー
キーパー
GK
所属クラブ遍歴
クラブチーム
シーズン
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
Düzce Spor Kulübü2023年8月 - たった今 15 0 | ||
Ankara Keçiörengücü (レンタル移籍から復帰)2023年7月 - 2023年7月 | ||
52 Orduspor FK (レンタル移籍)2022年7月 - 2023年6月 37 0 | ||
Belediye Derince Spor Kulübü (レンタル移籍)2021年7月 - 2022年6月 33 0 | ||
Ankara Keçiörengücü (レンタル移籍から復帰)2021年7月 - 2021年7月 | ||
52 Orduspor FK (レンタル移籍)2021年1月 - 2021年6月 14 0 | ||
Ankara Keçiörengücü (自由移籍)2021年1月 - 2021年1月 | ||
Ba?kent ?afakspor Futbol Kulübü (自由移籍)2018年8月 - 2020年12月 22 0 | ||
Hacettepe 1945 Spor Kulübü (レンタル移籍)2017年7月 - 2018年6月 2 0 | ||
- 試合
- ゴール数