所属クラブ遍歴
コーチ |
---|
Mu? 1984 Mu?spor2023年3月 - 2023年6月 |
Büyükçekmece Tepecik Spor Kulübü2022年12月 - 2023年1月 |
Mu? 1984 Mu?spor2022年8月 - 2022年12月 |
Göztepe A? Under 192021年10月 - 2022年4月 |
?zmirspor Kulübü Derne?i2018年9月 - 2019年2月 |
24 Erzincan Spor Kulübü2016年11月 - 2017年2月 |
Bucaspor 19282014年9月 - 2015年3月 |
- 試合
- ゴール数